黄震
人物经历
1960年08月06日,黄震出生于上海市,籍贯。
1978年09月—1982年07月,就读于上海交通大学内燃机专业,并获得学士学位。
1982年09月—1985年08月,就读于上海交通大学内燃机专业,并获得硕士学位。
1985年09月—1988年12月,就读于上海交通大学内燃机专业,并获得博士学位。
1988年12月至1991年10月,上海交通大学动力机械工程系讲师;
1991年10月至1993年03月,日本群马大学博士后;
1993年03月至1994年07月,上海交通大学动力机械工程系讲师、副教授;
1994年07月至1997年05月,上海交通大学动力机械工程系副主任(其间,1994年12月评为教授,1995年9月至1996年3月,日本早稻田大学任客座教授);
1997年05月至1998年07月,上海交通大学动力与能源工程学院副院长;
1998年07月至2000年09月,上海交通大学动力与能源工程学院院长;
2000年09月至2002年01月,上海交通大学动力与能源工程学院副院长;
2002年01月至2005年06月,上海交通大学机械与动力工程学院副院长;
2005年06月至2009年06月,上海交通大学机械与动力工程学院副院长、能源研究院院长;
2009年06月至2010年01月,上海交通大学能源研究院院长;
2010年01月至2013年09月,上海交通大学副校长、研究生院院长、能源研究院院长;
2013年09月至2020年12月,上海交通大学副校长、能源研究院院长;
2017年12月,任民进中央副主席。
2018年01月,任上海市政协副主席。
黄震(6张)
2020年12月至2021年05月,上海交通大学副校长、上海交通大学国家电投智慧能源创新学院院长、能源研究院院长;
2021年05月至2021年07月,上海交通大学副校长、上海交通大学国家电投智慧能源创新学院院长、能源研究院院长、碳中和发展研究院院长;
2021年07月至2022年01月,上海交通大学国家电投智慧能源创新学院院长、能源发展研究院院长、碳中和发展研究院院长;
2022年01月,上海交通大学校务委员会副主任、上海交通大学国家电投智慧能源创新学院院长、能源发展研究院院长、碳中和发展研究院院长。
2022年12月,中国民主促进会第十五届中央委员会委员。
2023年1月,任第十四届上海市政协委员。
主要成就
科研成就
人才培养
荣誉表彰
社会任职
人物评价
黄震深耕发动机燃烧研究三十多年,以科学家的敏锐与执着,在国际上创建了发动机燃料设计与燃烧控制新方法;他以智者的前瞻与视野,为国家能源、环境问题提出解决方案。他将自己的研究与国家经济、社会发展中最迫切需要解决的问题紧紧贴在一起。这些系统性和创造性的研究成果对中国发动机节能减排和降低中国石油对外依赖度,保障能源安全具有重要战略意义,同时为中国从发动机制造大国走向制造强国作出了贡献。(《中国科学报》评)
黄震同志自2000年11月起担任上海市政协委员以来,积极参政议政,提出了许多高质量的提案,为政府的科学决策和经济社会的发展作出了贡献。(中国民主促进会评)
职务任免
2023年1月7日,上海市政协召开十三届九十四次主席会议,会议审议通过委员人事事项。按照第十三届市政协常委会授权,补充黄震为第十四届市政协委员。
2023年1月14日,上海市政协十四届一次会议举行全体会议,黄震当选为上海市政协副主席。