潘晓平
潘晓平,男,1966年3月出生,中国国籍,毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业,工学学士学位。1988年7月至1992年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长;1992年3月至1995年5月担任安莉芳集团有限公司经理;1995年5月至1999年3月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理;1999年3月至2002年8月担任安兴纸业(深圳)有限公司副总经理;2002年8月至2005年5月担任三和国际有限公司副总经理;2005年5月至2011年7月担任崧顺电子(深圳)有限公司总经理;2011年7月至2012年10月担任豪鹏国际股份有限公司副总经理;2012年10月至今先后担任茂硕电源科技股份有限公司SPS事业群总经理、副总经理。
评论
潘晓平
潘晓平,男,1966年3月出生,中国国籍,毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业,工学学士学位。1988年7月至1992年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长;1992年3月至1995年
潘晓平
0
潘平
潘平,男,1962年7月出生,中国国籍,中共党员,无永久境外居留权,本科学历,法学学士。1984-1989年,在安徽省人民检察院担任书记员;1989年至今任职于安徽安泰达律师事务所,同时兼任九华旅游、
潘平
0
潘晓霄
潘晓霄女士:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1994年11月至1997年9月任职于新昌县粮食总公司;1998年1月至2007年12月任新昌县彩淳建筑公司办公室副主任、主任;200
潘晓霄
0
潘晓霄
潘晓霄女士:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1994年11月至1997年9月任职于新昌县粮食总公司;1998年1月至2007年12月任新昌县彩淳建筑公司办公室副主任、主任;2008年3月至2009年1月任公司总经办项目主管;2009年2月至2015年8月任公司行政管理部副主任;2015年9月至2019年3月任公司董事会秘书;2019年3月至2019年6月任公司副总经理、董事会
潘晓霄
0
潘晓军
潘晓军,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1991年11月至1993年2月,在成都恩威制药有限公司担任销售工作;1993年3月至1994年8月,在大连金港制药有限公司担任销售工
潘晓军
0
潘晓飞
潘晓飞在安徽省华睿丰化工有限公司担任法人,该公司注册时间为2013-06-06;潘晓飞在合肥海策企业管理合伙企业(有限合伙)担任股东;潘晓飞在安徽省华睿丰化工有限公司、安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司
潘晓飞
0