邹利军
邹利军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年5月出生,本科学历。2001年3月至2001年6月任大连华信计算机技术股份有限公司NEC开发部程序员。2001年7月至2002年5月任大连尔士特科技有限公司程序员。2002年6月至2006年6月任大连龙图信息技术有限公司程序员。2006年6月至2013年2月任大连龙图信息技术有限公司副总经理。2013年2月至今任大连龙图信息技术股份有限公司董事兼副总经理。
评论
邹利军
邹利军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年5月出生,本科学历。2001年3月至2001年6月任大连华信计算机技术股份有限公司NEC开发部程序员。2001年7月至2002年5月任大连尔士特科技有
邹利军
0
邹军
邹军在杭州筑骏机电设备有限公司担任法人,该公司注册时间为2013-08-14;邹军在杭州筑骏机电设备有限公司、上海乐通通信设备(集团)股份有限公司担任股东;邹军在杭州筑骏机电设备有限公司担任高管;邹军
邹军
0
邹左军
邹左军,1958年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。1988年6月-2001年3月,任北京海淀九强新技术发展公司董事长;2001年3月-2011年3月,任北京九强生物技术有限公司董事长;2011年3
邹左军
0
邹勇军
邹勇军:男,1966年7月19日出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1987年9月至2003年5月任北京市水利自动化研究所总工程师;2003年6月至2011年12月任北京微玛特科技有
邹勇军
0
吴利军
吴利军先生,现任中国光大集团股份公司党委副书记、总经理。曾任国内贸易部国家物资储备调节中心副主任(副局级),中国证券监督管理委员会信息中心负责人,培训中心副主任(主持工作),人事教育部主任、党委组织部
吴利军
0