肖烽
人物履历
1990年7月参加工作,先后任国航基建处会计,财务处副科长、科长,财务部资金管理经理,财务部副总经理,总会计师、副总经理。2009年12月至2014年7月任公司财务部总经理。2014年7月任岳阳林纸股份有限公司总会计师。
现任审计和风险管理委员会工作组成员。
职务信息
2022年2月25日,中国国航发布公告,聘任肖烽为总会计师。
2023年3月13日,中国国航召开第六届董事会第十六次会议,审议通过同意聘任肖烽先生为公司总经济师。
评论
1990年7月参加工作,先后任国航基建处会计,财务处副科长、科长,财务部资金管理经理,财务部副总经理,总会计师、副总经理。2009年12月至2014年7月任公司财务部总经理。2014年7月任岳阳林纸股份有限公司总会计师。
现任审计和风险管理委员会工作组成员。
2022年2月25日,中国国航发布公告,聘任肖烽为总会计师。
2023年3月13日,中国国航召开第六届董事会第十六次会议,审议通过同意聘任肖烽先生为公司总经济师。