庆立军
人物经历
1993年7月,加入中粮集团,先后在中粮集团担任多个职位。
2000年,进入中粮可口可乐系统。
2004年4月-2014年3月,兼任中粮可口可乐的战略规划总监。
2004年4月-2016年6月,先后兼任中粮可口可乐公关部总监及财务部总监。
2007年12月-2016年6月,历任中粮可口可乐饮料有限公司副总经理兼山东可口可乐饮料有限公司总经理、北京可口可乐饮料有限公司总经理等职位。
2016年7月-2019年3月,先后任中粮集团有限公司战略投资部、资本运营部、战略部总监。
2019年12月,任中粮可口可乐饮料有限公司董事、CEO、党委书记,中国食品有限公司董事、总经理。
2020年1月1日,任中国食品有限公司执行董事兼总经理。
2022年9月,任为中国食品有限公司董事会主席、执行董事、董事总经理、提名委员会成员及主席;以及薪酬委员会成员。
2024年4月,任中粮集团有限公司副总经理、党组成员。
2024年5月,任蒙牛乳业公司非执行董事、董事会主席、提名委员会及战略及发展委员会主席。
2024年7月,任董事长。
社会活动
2月2日,火炬手庆立军在火炬传递中
评论
庆军
吉林省庆军办公家俱制造有限公司成立于1987年,是一家集办公文仪的设计开发和产销于一体的专业公司。现与中国办公家具名企——中泰、DVS国奥、科瑞达、域晖、九龙优胜、腾威、富琦莱、鸿中等品牌强强联合,打
庆军
0
谢庆军
谢庆军,男,1973年2月出生,经济学学士,中级会计师。1994年7月至2000年2月在合肥南方鸡场从事财务工作;2000年2月至2018年3月在合肥丰乐种业股份有限公司财务部、审计部工作,历任会计、
谢庆军
0
靳庆军
靳庆军,男,1957年。1987年毕业于中国政法大学研究生院,法学硕士学位。1987年8月至1993年10月历任香港、英国律师行、中信律师事务所律师,1993年10月至2002年8月任信达律师事务所执
靳庆军
0
韩庆军
韩庆军,男,1973年出生,理学博士学位,中国国籍,无境外永久居留权。2000年加入北大方正集团,先后任市场经理、产品经理、解决方案经理。2003年加入北京书生电子有限公司,任董事,副总裁,先后主管研
韩庆军
0