谭瑞松
人物经历
1983年8月,本科毕业于北京航空学院发动机设计专业。
2002年3月,获哈尔滨工程大学船舶与海洋工程硕士学位。
2006年6月,获哈尔滨工程大学管理科学与工程博士学位。
1983年起,先后在哈尔滨东安汽车发动机制造公司担任东安公司工艺员;东安公司工艺室主任、车间技术副主任;东安公司车间主任。
1994年9月-1995年6月,任哈尔滨东安汽车发动机制造公司副总工程师。
1995年6月-1998年8月,任哈尔滨东安汽车发动机制造公司副总经理。
1998年8月-2000年1月,任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理。
2000年1月-2004年4月,任哈尔滨东安发动机(集团)有限公司副董事长、总经理。
2004年4月起任哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事长、党委书记。
2004年9月-2008年11月,任中航二集团副总经理。
2008年7月-2012年3月,任中国航空工业集团公司副总经理、党组副书记,兼中国航空工业集团保密委员会主任。
2012年3月-2018年5月,任中国航空工业集团公司总经理、党组副书记,中国航空工业集团公司董事。
2018年5月-2023年3月,任中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记
担任职务
第十三届全国政协委员,第十三届全国政协人口资源环境委员会委员。
职务任免
2023年3月1日上午,中国航空工业集团有限公司召开领导班子会议,宣布中央关于中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记免职的决定:根据工作需要,按照中央企业领导人员任职年龄有关规定,免去谭瑞松同志的中国航空工业集团有限公司董事长、党组书记职务。相关免职按有关法律和章程的规定办理。
评论
瑞松
青岛瑞松钢缆有限公司位于风景秀丽,景色宜人,经济发达,交通便利的海滨城市——青岛。公司成立于2005年,注册资本6000万,占地面积23000平方米,是一家生产预应力产品的企业。公司坚持“诚信中和,顺
瑞松
0
谭瑞清
人物履历
公司副董事长,45岁,本科学历。自2002 年7 月起任该公司副董事长。现任公司副董事长、银泰投资执行董事兼总经理、银科化工董事。
财富排名
2021年4月,以14亿美元财富位列《2021福布斯全球富豪榜》第2141名。
2022年3月,位列《2022家大业大酒·胡润全球富豪
谭瑞清
0
谭瑞清
人物履历公司副董事长,45岁,本科学历。自2002年7月起任该公司副董事长。现任公司副董事长、银泰投资执行董事兼总经理、银科化工董事。财富排名2021年4月,以14亿美元财富位列《2021福布斯全球富
谭瑞清
0
畅瑞松
湖北畅瑞松生物科技有限公司成立于2018-01-31,注册地位于翔凤镇瓦尔高小区,法定代表人为向平双,经营范围包括一般项目:生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
畅瑞松
0