方晓龙
方晓龙先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族。1999年6月毕业于浙江大学经贸学院经济信息管理专业,本科学历。1999年8月至2002年9月历任杭州磁带厂杭州华伦纸业有限公司生产调度、杭州磁带厂团委副书记。2002年10月至今历任杭州信息科技有限公司团委书记、党办主任、党委委员,兼任杭州信江科技发展有限公司董事长。曾任杭州大自然科技股份有限公司董事。2015年4月至今任杭州大自然科技股份有限公司董事长,任期三年。
评论
方晓龙
方晓龙先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族。1999年6月毕业于浙江大学经贸学院经济信息管理专业,本科学历。1999年8月至2002年9月历任杭州磁带厂杭州华伦纸业有限公司生产调
方晓龙
0
秦晓方
秦晓方,男,生于1979年,本科学历,2002.7-2007.3,河南安彩集团有限责任公司担任法律顾问;2007.3-2011.11,中国兵器工业集团公司资产经营部资产管理处业务员;2011.11-2014.09,集团公司改革与资产管理部董事会工作处副处长;2014.10-2014.12,中兵投资管理有限责任公司风险控制部副总经理及公司法律顾问。2014.12至今,中兵投资管理有限责任公司总法律顾
秦晓方
0
方晓岗
方晓岗先生,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年,毕业于北方交通大学通信工程专业;2006年,毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业。2005年2010年,担任美国AD
方晓岗
0
方晓明
方晓明在杭州云赢网络科技有限公司上海分公司担任法人,该公司注册时间为2024-05-09;方晓明在宁波高新区云辽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙)担任股东;方晓
方晓明
0
方晓波
方晓波,男,汉族,1982年1月生,河南孟津人,中共党员,本科学历,会计师。现任河南大有能源股份有限公司内部审计部生产审计科副科长。历任河南中原黄金冶炼厂财务部会计,大有能源内部审计部综合审计科主任师
方晓波
0