郑如彬
郑如彬,男,汉族,1967年11月生,中共党员,1989年7月参加工作,工程硕士,高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、第三届董事会董事、总经理。1985.09--1989.07成都科技大学水利工程系水利水电工程建筑专业学习,获工学学士学位;1989.07--1995.05交通部第二航务工程局二公司202施工处技术员、工程项目副经理,1993.01施工处主任;1995.05--1999.05交通部第二航务管理局二公司副经理兼温州分公司经理;1999.05--2001.07中国港湾建设(集团)总公司第二航务工程局第二工程公司经理;2001.07--2003.06重庆市市政管理委员会副总工程师,2001.12兼道路桥梁管理处处长;2003.06-2017.07重庆市市政管理委员会党组成员、副主任(其间:2006.03--2009.12重庆大学城市建设与环境工程学院环境工程专业学习,获工程硕士学位;2009.03--2009.12重庆市委党校中青年干部培训一班学习);2017.07-重庆水务集团股份有限公司党委副书记;2017.08-重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事、总经理。
评论
郑如彬
郑如彬,男,汉族,1967年11月生,中共党员,1989年7月参加工作,工程硕士,高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、第三届董事会董事、总经理。1985.09--1989.07成都科技
郑如彬
0
宣如彬
宣如彬在上海雅陋居实业有限公司担任法人,该公司注册时间为2015-04-10;宣如彬在浙江轻净科技有限公司、东台市伟畅通科技有限公司担任股东;宣如彬在东台市伟畅通科技有限公司、上海雅陋居实业有限公司担
宣如彬
0
郑晓彬
郑晓彬,男,1970年11月出生,汉族,籍贯江苏,博士研究生。2000年至2001年,在南方证券投资银行总部(上海)从事企业改制上市工作;2001年至2005年,在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业
郑晓彬
0
郑晓彬
郑晓彬,男,1970年11月出生,汉族,籍贯江苏,博士研究生。2000年至2001年,在南方证券投资银行总部(上海)从事企业改制上市工作;2001年至2005年,在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作;2005年至2011年,担任天通控股股份有限公司投资业务;2012年至2016年5月,任天通新环境技术有限公司总经理;现任天通控股股份有限公司董事长,浙江嘉康电子股份有限公司
郑晓彬
0