刘中庆
刘中庆先生:1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学经济管理学院EMBA。1993年至2004年任东莞嘉财电业制造厂部长;2004年至2007年任黄江船井电机厂部长;2007年至今任深圳市裕同电子有限公司董事;2010年至今任深圳市裕同印刷股份有限公司事业四处总经理;2010年至今任深圳市福来特电子科技有限公司董事;2011年至今任许昌裕同印刷包装有限公司总经理,2016年至今任深圳市裕同精品包装有限公司总经理,2018年9月至今担任长沙裕同文化科技有限公司总经理,2016年5月至今担任深圳市裕同包装科技股份有限公司副总裁。
评论
刘中庆
刘中庆先生:1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华大学经济管理学院EMBA。1993年至2004年任东莞嘉财电业制造厂部长;2004年至2007年任黄江船井电机厂部长;2007年至今任深圳市
刘中庆
0
刘庆华
刘庆华在江门市志诚检测技术有限公司担任法人,该公司注册时间为2020-08-07;刘庆华在江门市志诚检测技术有限公司、海南飞泉环保科技有限公司担任股东;刘庆华在江门市志诚检测技术有限公司、海南飞泉环保
刘庆华
0
刘庆峰
人物经历1973年,出生于安徽泾县。1990年,刘庆峰考入中国科学技术大学,在校期间在语音合成等领域做出多项关键技术创新。1999年,博士二年级生刘庆峰带领十几名同学创立科大讯飞公司,并担任总裁。20
刘庆峰
0
刘培庆
刘培庆,第一物业CEO。男,1982年12月生,中国籍,无境外永久居留权,潍坊学院大专学历。2005年7月至2010年6月,供职于皆斯内(上海)物业管理服务有限公司,担任项目经理;2010年6月至20
刘培庆
0
刘庆利
刘庆利在亦能新能源(昆明)有限公司担任法人,该公司注册时间为2017-11-14;刘庆利在亦能新能源有限公司、元核投资(上海)有限公司担任股东;刘庆利在丰德医学科技有限公司、远望明昆(北京)科技发展有
刘庆利
0