胡昌苗
人物履历
1986年,北京大学经济地理学专业研究生毕业,并获北京大学理学硕士学位。
2001年07月至2003年03月,任中国建设银行个人银行业务部副总经理;
2003年03月至2004年12月,任中心副总经理;
2004年12月至2005年6月,任中国建设银行行长办公室副主任;
2005年06月至2006年03月,任中国建设银行董事会办公室副主任,并主持部门工作;
2006年03月至2012年02月,任公共关系与企业文化部总经理;
2012年02月至2016年08月,任中国建设银行广西区分行行长;
2016年08月至2018年12月,任董事长;
2018年12月,任中国建设银行董事会办公室主任;
2019年5月至2024年5月,任中国建设银行董事会秘书。
任免信息
2024年5月16日晚间,建设银行发布公告称,因年龄原因,胡昌苗申请辞去董事会秘书职务。
评论