冯长军
人物履历
曾任财务与审计部预算处副处长、财务部预算处副处长,财务副总监、副总经理,中国兵器装备集团公司财务部副主任,副总经理,重庆汽车金融有限公司总经理、党委书记,总经理、党委书记,财务部主任。
2020年6月任党委常委、总会计师。
人事任免
2020年6月12日,东风汽车集团宣布,中国兵器装备集团财务部主任冯长军任东风汽车集团党委常委、总会计师。
评论
冯军强
冯军强先生,汉族,1962年11月出生,1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业,学士学位。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长;1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主
冯军强
0
冯彦军
冯彦军,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。1996年11月至2008年8月,先后任职于北京长虹鼎鑫通信技术有限责任公司、题题爱思(北京)技能教具有限公司、中企动力科技集团股份有限公司、
冯彦军
0
冯玉军
冯玉军先生,1971年1月生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,教授,博士生导师。1988年9月至1992年6月,就读于西北师范大学政治系,获法学学士学位;1995年9月至1998年6月,就
冯玉军
0
卢长军
卢长军先生,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至2003年9月任利亚德有限研发项目经理;2003年9月至2007年1月任北京巴可利亚德电子科技有限公司研发项目经
卢长军
0