简介
人物履历
现任龙光集团董事长、董事局主席、龙光地产股份有限公司董事长兼总裁。
中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。
所获荣誉
2005年3月21日,省委统战部、省工商联、省发展和改革委、省人事厅、省工商局联合授予龙光集团董事长纪海鹏“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。
纪海鹏先生被评为「中国上市公司最佳CEO 50人」,在中国房企CEO排名中位列第4。... 更多
基本信息
国籍
中国
出生地
广东汕头
出生日期
1966年
时光轴
里程碑1
LOG6
2024
2024-08
轻识收录
评价
0.0(满分 10 分)0 个评分
什么是点评分
全部评价(
0)
推荐率
100%
推荐
纪海鹏
人物履历
现任龙光集团董事长、董事局主席、龙光地产股份有限公司董事长兼总裁。
中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。
所获荣誉
2005年3月21日,省委统战部、省工商联、省发展和改革委、省人事厅、省工商局联合授予龙光集团董事长纪海鹏“广东省优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称
纪海鹏
0
刘纪鹏
人物经历1979年9月—1983年7月,就读于北京经济学院(现首都经济贸易大学)工业经济系,毕业获经济学学士学位。1983年9月—1986年7月,就读于中国社会科学院研究生院工业经济系,毕业获经济学硕
刘纪鹏
0
刘纪鹏
人物经历
1979年9月—1983年7月,就读于北京经济学院(现首都经济贸易大学)工业经济系,毕业获经济学学士学位。
1983年9月—1986年7月,就读于中国社会科学院研究生院工业经济系,毕业获经济学硕士学位。
1986年7月—1989年3月,任中国社会科学院工业经济研究所助理研究员、
刘纪鹏
0
李海鹏
李海鹏,男,1977年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1998年7月至2000年3月于中国移动内蒙古分公司任通信机房机务员;2000年4月至2003年4月,于上海贝尔公司任产品
李海鹏
0
牟海鹏
牟海鹏,男,1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年11月至2015年7月任北京华科飞扬传媒科技有限公司销售经理;2015年8月至2016年3月任北京华科飞扬传媒科技有限公司销售总监
牟海鹏
0
范海鹏
范海鹏,男,汉族,1978年2月出生,1998年5月入党,2003年8月参加工作,哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业本科毕业,中国航天科工集团二院计算机应用技术专业工学硕士,研究员。历任中国航天科工集
范海鹏
0
杜海鹏
杜海鹏,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,法律文秘专业。2008年至2010年就职于北气福田,任行政专员;2010年至2013年就职于华彬庄园,任分管总助理;2013年至201
杜海鹏
0