深圳市鸿普森科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张发胜 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2014-11-28至2026-12-06 | - | 1445万 | 2023-12-08 |
孔祥云 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 70 | 2023-07-02至2026-12-06 | - | - | 2023-12-07 |
范衠 | 独立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2023-07-02至2026-12-06 | - | - | 2023-12-07 |
陈智华 | 独立董事 | 博士 | 女 | 48 | 2023-07-02至2026-12-06 | - | - | 2023-12-07 |
袁菲 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 47 | 2014-11-28至2026-12-06 | - | 835.3万 | 2023-12-08 |
李冬琼 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 38 | 2014-11-28至2026-12-06 | - | - | 2023-12-08 |
戴谢安 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2023-04-26至2026-12-06 | - | - | 2023-12-07 |
赵士长 | 职工监事 | 中专 | 男 | 45 | 2023-12-07至2026-12-06 | - | - | 2023-12-08 |
曾彩莲 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 36 | 2020-11-22至2026-12-06 | - | - | 2023-12-08 |
陈永娴 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 42 | 2022-10-22至2026-12-06 | - | - | 2023-12-08 |
评论
鸿普森HOPESEN
深圳市鸿普森科技股份有限公司是一家智慧城市数字化建设及运营服务提供商,致力于为政务、医疗、教育等各领域客户提供规划设计、开发实施、集成应用、诊断咨询、运营维护等智慧城市综合服务。公司主营业务主要分为智
鸿普森HOPESEN
0
深圳市华森科技股份有限公司
深圳市华森科技股份有限公司(曾用名:华森科技(深圳)有限公司),成立于2005年,914403003060441370成员,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企
深圳市华森科技股份有限公司
0
深圳市海德森科技股份有限公司
深圳市海德森科技股份有限公司(曾用名:深圳市海德森科技有限公司),成立于2004年,海德森成员,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本5456.835万
深圳市海德森科技股份有限公司
0
深圳市塘鸿森电子有限公司
一般经营项目是:电子线材、电子连接器、端子线、彩排线、DC线、AC线的销售;电子产品的的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),
深圳市塘鸿森电子有限公司
0