广州维力医疗器械股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向彬 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2014-08-26至2026-08-23 | 124.1万 | 9.733万 | 2023-08-25 |
韩广源 | 副董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 60 | 2014-08-26至2026-08-23 | 110.2万 | 7.75万 | 2023-08-25 |
段嵩枫 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2014-08-26至2026-08-23 | 118.2万 | - | 2023-08-25 |
陈云桂 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 49 | 2020-09-04至2026-08-23 | 136.3万 | 12万 | 2023-08-25 |
芦春斌 | 独立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2023-08-24至2026-08-23 | 3.330万 | - | 2023-08-25 |
臧传宝 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 | 2023-08-24至2026-08-23 | 3.330万 | - | 2023-08-25 |
欧阳文晋 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2023-08-24至2026-08-23 | 3.330万 | - | 2023-08-25 |
赵彤威 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 46 | 2018-05-07至2026-08-23 | 25.42万 | 650 | 2023-08-25 |
舒杰 | 监事 | 本科 | 男 | 47 | 2015-09-11至2026-08-23 | 50.34万 | - | 2023-08-25 |
蔡国柱 | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2020-09-04至2026-08-23 | 92.12万 | - | 2023-08-25 |
祝一敏 | 财务总监 | 本科 | 女 | 44 | 2021-04-22至2026-08-23 | 100.6万 | 8万 | 2023-08-25 |
陈斌 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2021-10-21至2026-08-23 | 124.6万 | 9.8万 | 2023-08-25 |
评论