东莞优邦材料科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑建中 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2016-01-13至2025-01-11 | 63.37万 | 1688万 | 2023-09-06 |
夏忠 | 董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2016-01-13至2025-01-11 | - | 236万 | 2023-09-06 |
白映月 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 52 | 2017-02-23至2025-01-11 | 83.47万 | 105万 | 2023-09-06 |
罗登俊 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2022-01-12至2025-01-11 | 83.89万 | 167万 | 2023-09-06 |
范纯 | 董事 | 博士 | 女 | 34 | 2022-12-20至2025-01-11 | - | - | 2023-09-06 |
李娇云 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2018-01-01至2025-01-11 | - | - | 2023-09-06 |
戴李宗 | 独立董事 | 博士 | 男 | 65 | 2022-01-12至2025-01-11 | 6.000万 | - | 2023-09-06 |
李宏明 | 独立董事 | 本科 | 男 | 47 | 2018-06-01至2025-01-11 | 6.000万 | - | 2023-09-06 |
钱学群 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2018-06-01至2025-01-11 | 6.000万 | - | 2023-09-06 |
许晗 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 48 | 2018-06-01至2025-01-11 | 25.38万 | 10万 | 2023-09-06 |
徐玉文 | 监事 | 硕士 | 男 | 43 | 2018-01-01至2025-01-11 | 43.86万 | 20万 | 2023-09-06 |
祝宗轩 | 职工监事 | 大专 | 男 | 39 | 2018-03-01至2025-01-11 | 12.19万 | - | 2023-09-06 |
陈忠胜 | 财务总监 | 本科 | 男 | 48 | 2017-02-27至2025-01-11 | 67.11万 | 77万 | 2023-09-06 |
曹洋 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2016-01-13至2025-01-11 | 78.66万 | 25万 | 2023-09-06 |
李相兴 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2016-01-13至2025-01-11 | 62.56万 | 45万 | 2023-09-06 |
评论