襄阳硅海电子股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王耀先 | 董事长,董事 | - | 女 | 66 | 2013-09-03至今 | - | 913.4万 | 2015-01-05 |
杨景仁 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 56 | 2013-09-03至今 | - | 480.8万 | 2017-03-21 |
袁爱明 | 董事 | 大专 | 男 | 46 | 2013-09-03至今 | - | 69.74万 | 2015-01-05 |
王勇 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2013-09-03至今 | 0.00 | - | 2015-01-05 |
马刚 | 董事 | 大专 | 男 | 66 | 2015-08-31至今 | - | - | 2015-08-31 |
沈家福 | 监事会主席 | - | 男 | 72 | 2013-09-03至今 | - | - | 2015-01-05 |
刘建新 | 监事 | 中专 | 男 | 52 | 2013-09-03至今 | - | 133.6万 | 2015-01-05 |
陈洪平 | 监事 | 本科 | 男 | 57 | 2013-09-03至今 | 0.00 | 80万 | 2015-01-05 |
海航 | 财务总监 | 大专 | 男 | 53 | 2016-04-25至今 | - | - | 2016-04-25 |
雷文颖 | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2013-09-03至今 | - | 63.8万 | 2015-01-05 |
乔玉庆 | 副总经理 | 本科 | 男 | 79 | 2013-09-03至今 | - | - | 2015-01-05 |
李惊雷 | 副总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2013-09-03至今 | - | - | 2015-01-05 |
评论