浙江永昌电气股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙永庆 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 63 | 2016-05-09至2025-12-04 | - | - | 2022-12-14 |
孙豪远 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2016-05-09至2025-12-04 | - | 627.4万 | 2022-12-14 |
胡国红 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 大专 | 女 | 46 | 2016-05-09至2025-12-04 | - | - | 2022-12-14 |
施海弟 | 董事 | 大专 | 男 | 58 | 2016-05-09至2025-12-04 | - | - | 2022-12-07 |
汪旭亮 | 董事 | 大专 | 男 | 44 | 2023-04-06至2025-12-04 | - | - | 2023-04-10 |
蔡国栋 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 49 | 2017-09-20至2025-12-04 | - | - | 2022-12-14 |
孙勤轩 | 监事 | 大专 | 男 | 37 | 2017-09-20至2025-12-04 | - | - | 2022-12-07 |
张正威 | 职工监事 | - | 男 | 40 | 2024-03-05至2025-12-04 | - | - | 2024-03-05 |
评论