江苏海晨物流股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁晨 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 女 | 62 | 2019-05-10至2025-05-11 | 128.1万 | 8182万 | 2022-05-13 |
杨远贵 | 独立董事 | 本科 | 男 | 37 | 2022-11-10至2025-05-11 | 7.000万 | - | 2022-11-10 |
李家庆 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2019-05-10至2025-05-11 | 0.00 | - | 2022-05-13 |
姚培琴 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 43 | 2022-05-12至2025-05-11 | 75.05万 | - | 2022-05-13 |
梁智睿 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2019-05-10至2025-05-11 | 66.57万 | - | 2022-05-13 |
左新宇 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2022-05-12至2025-05-11 | 7.000万 | - | 2022-05-13 |
JonathanJunYan | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2022-05-12至2025-05-11 | 7.000万 | - | 2022-05-13 |
王伟 | 监事会主席 | - | 男 | 47 | 2023-03-01至2025-05-11 | 68.63万 | - | 2023-03-01 |
沈旖菁 | 监事 | 硕士 | 女 | 32 | 2022-05-12至2025-05-11 | 30.10万 | - | 2022-05-13 |
凌霞 | 职工监事 | - | 女 | 41 | 2022-05-12至2025-05-11 | 28.46万 | - | 2022-05-13 |
吴小卫 | 财务总监 | 本科 | 男 | 37 | 2021-03-26至2025-05-11 | 47.50万 | - | 2022-05-13 |
梁化勤 | 副总经理 | - | 男 | 43 | 2021-03-26至2025-05-11 | 75.25万 | - | 2022-05-13 |
陈帅 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 35 | 2023-10-11至2025-05-11 | 39.79万 | - | 2023-10-25 |
评论