河北沧海核装备科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵德清 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 58 | 2014-03-25至2026-05-15 | - | 3490万 | 2023-05-17 |
孟庆云 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2014-03-25至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
孙文达 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 44 | 2014-03-25至2026-05-15 | - | 60万 | 2023-05-17 |
汪连喜 | 董事 | 高中 | 男 | 57 | 2014-03-25至2026-05-15 | - | 1199万 | 2023-05-17 |
赵悦起 | 董事 | 中专 | 男 | 53 | 2014-03-25至2026-05-15 | - | 1258万 | 2023-05-17 |
孙飞跃 | 监事会主席 | - | 男 | 65 | 2017-04-14至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
王鹏飞 | 监事 | 大专 | 男 | 43 | 2014-04-21至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
孙建锋 | 职工监事 | 大专 | 男 | 50 | 2014-04-21至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
张树骏 | 财务负责人 | 大专 | 男 | 34 | 2020-07-20至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
陈松 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2014-04-21至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
程绍忠 | 副总经理 | - | 男 | 53 | 2017-04-14至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
王阔 | 副总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2023-05-16至2026-05-15 | - | - | 2023-05-17 |
评论