上海易所试网络信息技术股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
章源 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2017-05-17至今 | - | 8534万 | 2017-12-29 |
韩伟 | 董事 | - | - | - | 2018-07-19至今 | - | - | 2018-07-20 |
张承光 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2016-05-18至今 | - | 44.63万 | 2016-05-18 |
崔晓黎 | 董事 | 本科 | 女 | 42 | 2016-06-02至今 | - | - | 2016-06-03 |
郭文宏 | 董事,财务总监 | 硕士 | 男 | 44 | 2018-02-12至今 | - | - | 2018-02-13 |
李海涛 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 44 | 2015-12-25至今 | - | - | 2015-12-25 |
徐辉 | 监事 | 本科 | 男 | 45 | 2015-12-25至今 | - | - | 2015-12-25 |
张平 | 职工监事 | 大专 | 男 | 38 | 2016-05-23至今 | - | - | 2016-05-24 |
评论