浙江丰立智能科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王友利 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 59 | 2020-01-01至2026-12-11 | 83.62万 | 75.66万 | 2023-12-12 |
于玲娟 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 本科 | 女 | 54 | 2020-12-15至2026-12-11 | 50.33万 | - | 2023-12-12 |
徐珂 | 董事 | 大专 | 男 | 56 | 2020-12-15至2026-12-11 | 19.62万 | - | 2023-12-12 |
程为娜 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2020-01-01至2026-12-11 | 34.60万 | - | 2023-12-12 |
黄伟红 | 董事 | 大专 | 女 | 56 | 2020-01-01至2026-12-11 | 77.37万 | 90.08万 | 2023-12-12 |
郭朝晖 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2020-12-15至2026-12-11 | 5.500万 | - | 2023-12-12 |
季建阳 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-12-15至2026-12-11 | 5.500万 | - | 2023-12-12 |
周坡 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2023-12-12至2026-12-11 | 0.00 | - | 2023-12-12 |
叶志祥 | 独立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-12-12至2026-12-11 | 0.00 | - | 2023-12-12 |
泮正敏 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 38 | 2023-12-12至2026-12-11 | 0.00 | - | 2023-12-12 |
贾勇 | 监事 | 高中 | 男 | 46 | 2023-12-12至2026-12-11 | 0.00 | - | 2023-12-12 |
王兵 | 职工监事 | 大专 | 男 | 38 | 2020-12-15至2026-12-11 | 16.11万 | - | 2023-12-12 |
评论
浙江大立科技股份有限公司
浙江大立科技股份有限公司(曾用名:浙江大立科技有限公司),成立于2001年,大立科技成员,位于浙江省杭州市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本59923.7935万人民币,超过了99%
浙江大立科技股份有限公司
0
浙江本立科技股份有限公司
浙江本立科技股份有限公司(曾用名:浙江本立化工有限公司),成立于2011年,本立科技成员,位于浙江省台州市,是一家以从事医药制造业为主的企业。企业注册资本10602万人民币,超过了90%的浙江省同行,
浙江本立科技股份有限公司
0
浙江润立智能科技有限公司
一般项目:工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;包装专用设备制造;包装专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
浙江润立智能科技有限公司
0