安徽众鑫科技股份有限公司股东信息
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天长市天翔集团有限公司 | 32.2943% | 2393.0107万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 32.2943% | 2019-04-17 |
任元林 | 13.4953% | 1000.0万元人民币 | 2018-01-05 | - | - | 13.4953% | 2022-12-31 |
徐乐高 | 10.7491% | 796.5053万元人民币 | 2016-01-21 | - | - | 27.2191% | 2010-08-17 |
天长市翔盛企业运营管理中心(有限合伙) | 10.0205% | 742.5198万元人民币 | 2016-02-20 | - | - | 10.0205% | 2019-04-17 |
徐乐飞 | 8.1214% | 601.7967万元人民币 | 2016-02-20 | - | - | 8.1214% | 2019-04-17 |
张忠林 | 8.1214% | 601.7967万元人民币 | 2016-02-20 | - | - | 8.1214% | 2019-04-17 |
天长市创新产业投资中心(有限合伙) | 6.7476% | 500.0万元人民币 | 2018-01-05 | - | - | 6.7476% | 2019-04-17 |
汤志清 | 5.9716% | 442.4976万元人民币 | 2016-02-20 | - | - | 5.9716% | 2019-04-17 |
黎成玉 | 4.4787% | 331.8732万元人民币 | 2016-02-20 | - | - | 4.4787% | 2019-04-17 |
评论