恒康大药房股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵亚辉 | 董事长,董事 | 大专 | 女 | 51 | 2017-03-07至2026-03-10 | - | 953.9万 | 2023-03-13 |
周小敏 | 副董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2023-03-11至2026-03-10 | - | - | 2023-03-13 |
万平 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 54 | 2021-05-17至2026-03-10 | - | - | 2023-03-13 |
严继光 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-06-13至2026-03-10 | - | - | 2023-06-14 |
陶贤义 | 董事 | 大专 | 男 | 43 | 2021-01-08至2026-03-10 | - | - | 2023-03-13 |
唐红华 | 监事会主席 | 中专 | 男 | 48 | 2017-03-07至2026-03-10 | - | - | 2023-03-13 |
杨涛 | 监事 | 本科 | 男 | 37 | 2017-03-07至2026-03-10 | - | - | 2023-03-13 |
朱纯纯 | 职工监事 | 大专 | 女 | 41 | 2024-03-26至2026-03-10 | - | - | 2024-03-26 |
李颖 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 54 | 2020-08-20至2026-03-10 | - | - | 2023-03-13 |
唐志军 | 副总经理 | 中专 | 男 | 43 | 2023-03-11至2026-03-10 | - | - | 2023-03-13 |
李儒康 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 39 | 2023-03-11至2026-03-10 | - | - | 2023-03-13 |
评论
养天和大药房股份有限公司
别称湖南时代阳光养天和大药房连锁有限公司湖南养天和大药房连锁有限公司湖南养天和大药房企业集团有限公司湖南养天和大药房企业集团统一社会信用代码91430000740638819D法定代表人李能注册资本1
养天和大药房股份有限公司
0
河南张仲景大药房股份有限公司
许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务;餐饮服务;出版物零售;出版物互联网销售;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业
河南张仲景大药房股份有限公司
0
吉林大药房药业股份有限公司
一般项目:家居用品销售;柜台、摊位出租;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制药专用设备销售;塑料制品销售;包装服务;第一类医疗
吉林大药房药业股份有限公司
0
浙江恒康药业股份有限公司
许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销
浙江恒康药业股份有限公司
0
益丰大药房连锁股份有限公司
益丰大药房连锁股份有限公司(曾用名:湖南益丰大药房医药连锁有限公司),成立于2008年,宁波梅山保税港区厚信成员,位于湖南省常德市,是一家以从事零售业为主的企业。企业注册资本101057.9797万人
益丰大药房连锁股份有限公司
0
上海药房股份有限公司
统一社会信用代码913100001345431073法定代表人吕宏注册资本2870万人民币成立日期1997-12-30企业类型其他股份有限公司(非上市)人员规模100-499人登记状态存续工商注册号3
上海药房股份有限公司
0