储一昀在外任职的公司
一共
3个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-08-22
名称 | 职位 | 投资比例 | 注册资本 | 成立日期 | 登记状态 |
---|---|---|---|---|---|
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 董事 | - | 1821023.4607万人民币 | 1988-3-21 | 存续 |
平安银行股份有限公司 | 董事 | - | 1142489.4787万人民币 | 1987-12-22 | 存续 |
河北银行股份有限公司 | 董事 | - | 700000万人民币 | 1996-9-9 0 | 存续 |
评论
储一昀
储一昀先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,博士学历,1999年7月毕业于上海财经大学会计学专业。1986年7月至1988年9月,在上海财经大学任秘书、助教;1988年10月至198
储一昀
0
纪昀
纪昀(1724年7月26日-1805年3月14日),字晓岚,别字春帆,号石云,道号观弈道人、孤石老人,谥号文达,直隶献县(今河北省献县)人,清朝政治家、文学家。1754年,考中进士,入选翰林院庶吉士,
纪昀
0