北京恒达时讯科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡越 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 51 | 2015-10-30至2024-10-28 | - | 3614万 | 2021-11-01 |
刘继恩 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2020-06-29至2024-10-28 | - | - | 2021-11-01 |
蔡菲 | 董事 | 大专 | 女 | 47 | 2020-06-29至2024-10-28 | - | - | 2021-11-01 |
黄磊 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-10-29至2024-10-28 | - | - | 2022-04-26 |
王瑞霞 | 董事,副总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 46 | 2015-10-30至2024-10-28 | - | 47.23万 | 2021-11-01 |
任飞 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 46 | 2015-10-30至2024-10-28 | - | 39.22万 | 2021-11-01 |
刘晋 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2019-05-10至2024-10-28 | - | - | 2021-11-01 |
李晓宇 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 41 | 2015-10-30至2024-10-28 | - | - | 2021-11-01 |
王玫 | 监事 | 硕士 | 女 | 40 | 2015-10-30至2024-10-28 | - | - | 2021-11-01 |
马永超 | 职工监事 | 大专 | 男 | 44 | 2015-10-30至2024-10-28 | - | - | 2021-10-14 |
顾敬岩 | 总经理 | 博士 | 男 | 55 | 2023-06-07至2024-10-28 | - | - | 2023-06-08 |
闫慧娟 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 40 | 2022-08-26至2024-10-28 | - | - | 2022-08-29 |
评论
恒达时讯软件科技有限责任公司
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训(不得面向全国招生);计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的
恒达时讯软件科技有限责任公司
0
北京时讯聚焦科技有限公司
成立于2020-09-10,注册资本为100万人民币,法定代表人为贾贵彬,经营状态为存续,工商注册号为110108029456386,注册地址为北京市海淀区丰贤中路7号4号楼五层5108号,经营范围包
北京时讯聚焦科技有限公司
0
北京中航讯科技股份有限公司
北京中航讯科技股份有限公司(曾用名:北京中航讯科技有限公司),成立于2007年,启迪控股成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本7461万人民币,超过了98%的北京市
北京中航讯科技股份有限公司
0