浙江创盈光电股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余慧 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 女 | 44 | 2020-08-10至今 | 0.00 | - | 2020-08-12 |
应超快 | 董事 | 本科 | 女 | 40 | 2016-12-07至今 | - | - | 2020-04-01 |
李凤 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2016-12-07至今 | - | - | 2020-08-12 |
刘莹 | 董事 | 本科 | 女 | 52 | 2019-11-28至今 | 0.00 | - | 2020-04-01 |
乐成威 | 董事 | 高中 | 男 | 36 | 2020-08-28至今 | - | - | 2020-08-28 |
朱杰 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 27 | 2020-03-30至今 | - | - | 2020-04-01 |
陈彩媚 | 监事 | 中专 | 女 | 41 | 2020-03-30至今 | - | - | 2020-04-01 |
陈六荣 | 职工监事 | 中专 | 女 | 51 | 2020-03-10至今 | - | - | 2020-03-12 |
评论