陕西石羊农业科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔冰涛 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2023-11-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
常炜 | 副董事长,董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 38 | 2022-01-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
朱安曲 | 董事 | 高中 | 男 | 62 | 2016-08-17至2025-08-29 | 0.00 | 698.4万 | 2023-12-28 |
魏存成 | 董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2016-08-17至2025-08-29 | 0.00 | 2859万 | 2023-12-28 |
常青山 | 董事 | 高中 | 男 | 61 | 2016-08-17至2025-08-29 | - | 400万 | 2023-12-28 |
魏欢 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2016-08-17至2025-08-29 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
马乃祥 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-01-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
杨文杰 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-01-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
刘风云 | 独立董事 | 本科 | 女 | 71 | 2020-06-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
常立红 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 51 | 2020-06-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
徐延岭 | 监事 | 硕士 | 男 | 47 | 2019-08-30至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
何卫涛 | 职工监事 | 本科 | 男 | 41 | 2020-06-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
王东红 | 董事会秘书,财务总监 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-08-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
解伟涛 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 42 | 2020-04-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
张文晔 | 副总经理 | 博士 | 男 | 47 | 2020-06-01至2025-08-29 | - | - | 2023-12-28 |
评论