猛狮新能源科技(河南)股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈乐伍 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2010-11-15至今 | 180.0万 | 4227万 | 2018-04-28 |
赖其聪 | 副董事长,董事,副总裁,财务总监 | 本科 | 男 | 44 | 2014-05-28至今 | 144.0万 | - | 2017-05-09 |
王少武 | 总裁 | 本科 | 男 | 53 | 2020-01-14至今 | 120.0万 | - | 2020-01-15 |
郝身健 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 56 | 2019-08-09至今 | 120.0万 | - | 2019-08-10 |
林德贵 | 副总裁 | 本科 | 男 | 52 | 2020-07-13至今 | 96.00万 | - | 2020-07-14 |
樊伟 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 48 | 2020-07-13至今 | 90.99万 | - | 2020-07-14 |
秦永军 | 独立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2014-01-22至今 | 10.00万 | - | 2017-05-03 |
晏帆 | 独立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2016-06-24至今 | 10.00万 | - | 2017-05-03 |
张歆 | 独立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2014-01-22至今 | 10.00万 | - | 2017-05-03 |
郭晓月 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2020-04-17至今 | 0.00 | - | 2020-04-18 |
蔡立强 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 56 | 2014-04-15至今 | 24.14万 | - | 2017-05-09 |
林道平 | 监事 | 高中 | 男 | 53 | 2014-01-22至今 | 16.30万 | - | 2017-05-03 |
廖少华 | 监事 | 高中 | 女 | 50 | 2014-01-22至今 | 0.00 | - | 2017-05-03 |
评论
猛狮新能源科技(河南)股份有限公司
研发、生产(限由分支机构生产)、销售:蓄电池、锂电池、储能电源设备、光伏设备及元器件、机电设备及零配件、助动自行车、非公路休闲车及零配件;承装、承修、承试供电设施和受电设施;光伏发电站、风力发电项目的
猛狮新能源科技(河南)股份有限公司
0
猛狮科技
以研发、生产和销售各类铅蓄电池为主的企业,业务范围涵盖高端锂电池制造、可再生能源发电、智慧能源管理和输配电、储能系统和储能电站的建造和运营、电动智能交通工具的设计开发和制造等猛狮新能源科技(河南)股份
猛狮科技
0
猛狮润滑油
山东猛狮能源科技有限公司坐落于山东省济南市章丘区潘王路23988号,占地面积50亩,设计年产能:15万吨,专注于赛车润滑材料的研制与开发,从事赛事润滑油技术十余年,以独特的研发技术赢得全国超级卡车大赛
猛狮润滑油
0
山东猛狮能源科技有限公司
润滑油、刹车油、润滑脂、防冻液、汽车配件的技术研发、加工及销售;建筑材料、化工产品及原料、装饰材料、塑料制品(不含废旧塑料)、钢材的销售(以上均不含危险化学品);企业营销策划;广告设计、制作、代理、发
山东猛狮能源科技有限公司
0