苏州中信科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邱九根 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2015-04-03至今 | - | 750万 | 2018-06-11 |
朱培康 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2015-04-03至今 | - | - | 2018-06-11 |
徐金妹 | 董事 | 高中 | 女 | 61 | 2015-04-03至今 | - | 250万 | 2018-05-09 |
刘维平 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2015-04-03至今 | 0.00 | - | 2018-05-09 |
孙冬 | 董事 | 本科 | 男 | 40 | 2015-04-03至今 | - | - | 2018-05-09 |
李旼 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-04-03至今 | 0.00 | - | 2018-06-11 |
崔培华 | 监事 | 中专 | 男 | 53 | 2018-05-07至今 | - | - | 2018-05-09 |
孙培根 | 职工监事 | 高中 | 男 | 58 | 2018-05-07至今 | - | - | 2018-05-09 |
邱小彦 | 财务总监 | 大专 | 女 | 44 | 2015-04-03至今 | - | - | 2018-06-11 |
邱勤学 | 副总经理 | 大专 | 男 | 50 | 2015-04-03至今 | - | - | 2018-06-11 |
邱佳音 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 38 | 2015-04-03至今 | - | - | 2018-06-11 |
评论
苏州环球科技股份有限公司
研发、生产、销售:链条、电梯配件、传动部件、链轮;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;
苏州环球科技股份有限公司
0
苏州明志科技股份有限公司
苏州明志科技股份有限公司(曾用名:苏州明志科技有限公司),成立于2003年,位于江苏省苏州市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本12395.6072万人民币,实缴资本9000万人民币,
苏州明志科技股份有限公司
0
江苏中信博新能源科技股份有限公司
江苏中信博新能源科技股份有限公司(曾用名:中信博新能源科技(苏州)有限公司),成立于2009年,中信博成员,位于江苏省苏州市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本13581.948万人民
江苏中信博新能源科技股份有限公司
0
苏州勃朗科技股份有限公司
苏州勃朗科技股份有限公司(曾用名:苏州勃朗科技有限公司),成立于2009年,位于江苏省苏州市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本2708.33万人民币,超过了93%的江苏省同行,实缴资
苏州勃朗科技股份有限公司
0
苏州三光科技股份有限公司
苏州三光科技股份有限公司(曾用名:苏州沙迪克三光机电有限公司),成立于1989年,位于江苏省苏州市,是一家以从事金属制品业为主的企业。企业注册资本6000万人民币,超过了99%的江苏省同行,实缴资本6
苏州三光科技股份有限公司
0