上海贯康健康科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张步贯 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2015-04-15至今 | - | 633万 | 2018-06-25 |
卢雁 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2015-04-15至今 | 0.00 | 180万 | 2018-06-15 |
张雅明 | 董事 | - | - | - | 2017-02-10至今 | 0.00 | - | 2018-06-15 |
盛金奎 | 董事 | - | - | - | 2017-02-10至今 | 0.00 | 10万 | 2018-06-15 |
卞加红 | 董事 | - | - | - | 2017-05-17至今 | 0.00 | 37万 | 2018-06-15 |
李爱萍 | 监事会主席 | - | - | - | 2015-04-15至今 | 0.00 | - | 2018-06-25 |
郑亚琴 | 监事 | - | - | - | 2015-04-15至今 | 0.00 | 20万 | 2018-06-15 |
王琴 | 职工监事 | - | - | - | 2015-04-15至今 | - | - | 2018-06-15 |
周凌燕 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 女 | 43 | 2015-04-15至今 | - | - | 2018-06-25 |
张步灶 | 总经理 | - | - | - | 2019-03-15至今 | - | - | 2019-03-18 |
评论