江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯锦宇 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2020-11-25至2026-11-23 | - | 590万 | 2023-11-28 |
周晶 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 43 | 2020-11-25至2026-11-23 | - | 118万 | 2023-11-28 |
冯明祥 | 董事 | 小学 | 男 | 72 | 2020-11-25至2026-11-23 | - | 354万 | 2023-11-28 |
唐珍秀 | 董事 | 小学 | 女 | 70 | 2020-11-25至2026-11-23 | - | 118万 | 2023-11-28 |
李巧龙 | 董事 | 高中 | 男 | 47 | 2020-11-25至2026-11-23 | - | - | 2023-11-28 |
周蓉 | 监事会主席 | 高中 | 女 | 55 | 2020-11-25至2026-11-23 | - | - | 2023-11-28 |
赵磊 | 监事 | 本科 | 男 | 40 | 2020-11-25至2026-11-23 | - | - | 2023-11-28 |
马业俊 | 职工监事 | 高中 | 男 | 53 | 2020-11-25至2026-11-23 | - | - | 2023-11-02 |
汪潍 | 财务负责人 | 硕士 | 女 | 46 | 2024-01-02至2026-11-23 | - | - | 2024-01-04 |
评论