新疆火炬燃气股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈志龙 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 47 | 2023-12-29至2026-12-28 | 70.51万 | 139.5万 | 2023-12-30 |
张宏兴 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2014-09-19至2026-12-28 | - | - | 2023-12-30 |
韦昆 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 38 | 2023-12-29至2026-12-28 | 41.99万 | - | 2023-12-30 |
甘银龙 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2023-05-16至2026-12-28 | - | - | 2023-12-30 |
瞿学忠 | 独立董事 | 大专 | 男 | 69 | 2020-10-15至2026-12-28 | 9.580万 | - | 2023-12-30 |
谭常景 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2023-12-29至2026-12-28 | - | - | 2023-12-30 |
郑训森 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2023-12-29至2026-12-28 | - | - | 2023-12-30 |
颜莉 | 独立董事 | 本科 | 女 | 51 | 2023-12-29至2026-12-28 | - | - | 2023-12-30 |
付家浩 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 47 | 2023-12-29至2026-12-28 | 29.22万 | - | 2023-12-30 |
贾根勤 | 职工监事 | 高中 | 男 | 55 | 2020-10-15至2026-12-28 | 10.35万 | - | 2023-12-30 |
杨程翔 | 职工监事 | 本科 | 男 | 35 | 2023-12-29至2026-12-28 | 14.18万 | - | 2023-12-30 |
孙颖 | 财务总监 | 大专 | 女 | 47 | 2018-09-05至2026-12-28 | 42.26万 | - | 2023-12-30 |
赵克文 | 副总经理 | 本科 | 男 | 40 | 2014-09-19至2026-12-28 | 41.77万 | - | 2023-12-30 |
徐叶明 | 副总经理 | 大专 | 男 | 53 | 2016-04-17至2026-12-28 | 42.08万 | - | 2023-12-30 |
评论