江苏国信复合材料科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛国兵 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 65 | 2015-07-22至2024-07-07 | - | 3715万 | 2021-07-28 |
毛力 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 33 | 2015-07-22至2024-07-07 | - | 845.2万 | 2021-07-28 |
彭志忠 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 56 | 2015-07-22至2024-07-07 | - | - | 2021-07-28 |
殷建伟 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2018-08-10至2024-07-07 | - | - | 2021-07-28 |
薛建伟 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 男 | 48 | 2021-07-26至2024-07-07 | - | - | 2021-07-28 |
吴建勇 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 60 | 2015-07-22至2024-07-07 | - | - | 2021-07-28 |
崔东亮 | 监事 | - | 男 | 48 | 2021-07-26至2024-07-07 | - | - | 2021-07-28 |
许云龙 | 监事 | - | 男 | 48 | 2020-05-28至2024-07-07 | - | - | 2021-07-28 |
张周杰 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 39 | 2021-07-26至2024-07-07 | - | - | 2021-07-28 |
评论