辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梁彩华 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 57 | 2016-02-24至今 | - | 999.9万 | 2019-04-01 |
韦海 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2019-03-27至今 | - | - | 2019-04-01 |
李平 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 59 | 2019-03-27至今 | - | - | 2019-04-01 |
宋国峰 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2016-02-24至今 | - | - | 2019-04-01 |
梁峰 | 董事 | 中专 | 男 | 42 | 2016-02-24至今 | - | - | 2019-03-27 |
侯阳 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 49 | 2016-02-24至今 | 0.00 | - | 2019-04-01 |
杨光辉 | 监事 | 初中 | 男 | 35 | 2016-02-24至今 | - | - | 2019-03-27 |
田竞辉 | 职工监事 | 初中 | 男 | 46 | 2016-02-24至今 | - | - | 2019-03-12 |
杨军华 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 60 | 2021-05-21至今 | - | - | 2021-05-21 |
评论