四川天兆猪业股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈荣川 | 执行董事,财务总监 | 硕士 | 男 | 48 | 2019-09-21至今 | - | - | 2020-10-29 |
余正博 | 执行董事 | 硕士 | 男 | 36 | 2019-05-31至今 | 51.20万 | - | 2020-10-29 |
糜刚 | 非执行董事 | 本科 | 男 | 51 | 2019-12-24至今 | - | - | 2020-10-29 |
余平 | 董事会主席,执行董事,总经理 | 硕士 | 男 | 64 | 2019-05-31至今 | 11.70万 | - | 2020-10-29 |
谭瑾 | 执行董事,董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 61 | 2019-05-31至今 | 75.60万 | - | 2020-10-29 |
刘星 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 68 | 2020-11-16至今 | - | - | 2020-10-29 |
田娜 | 独立非执行董事 | 硕士 | 女 | 56 | 2020-11-16至今 | - | - | 2020-10-29 |
李学伟 | 独立非执行董事 | 博士 | 男 | 61 | 2020-11-16至今 | - | - | 2020-10-29 |
黄远陵 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 47 | 2019-12-30至今 | - | - | 2020-10-29 |
王翼 | 监事 | 本科 | 男 | 36 | 2019-12-24至今 | - | - | 2020-10-29 |
蒋坤萍 | 职工代表监事 | 本科 | 女 | 40 | 2019-06-19至今 | - | - | 2020-10-29 |
评论
四川天兆猪业股份有限公司
四川天兆猪业股份有限公司(曾用名:四川省天兆畜牧股份有限公司),成立于2004年,重庆天生物业集团成员,位于四川省南充市,是一家以从事畜牧业为主的企业。企业注册资本37746.552万人民币,超过了9
四川天兆猪业股份有限公司
0
甘肃天兆猪业有限公司
统一社会信用代码91620100MA71CX6E95法定代表人余平注册资本30000万人民币成立日期2018-12-07企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号620
甘肃天兆猪业有限公司
0
甘肃天兆猪业科技有限公司
统一社会信用代码91621021591202279H法定代表人贺锐注册资本2000万成立日期2012-02-28企业类型其他有限责任公司人员规模20-99人登记状态存续工商注册号62102120000
甘肃天兆猪业科技有限公司
0
四川杨森乳业股份有限公司
许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品生产;豆制品制造;食品销售;生鲜乳收购;动物饲养;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般
四川杨森乳业股份有限公司
0
四川国豪种业股份有限公司
农作物、草坪种子、花卉种子、种苗的研究、生产、加工、包装、销售;农作物种植及农副产品加工、包装、销售;农资产品、农用机具、饲料、种子质量检测成套设备销售;自营商品的进出口贸易;作物病虫害防治;传统和智
四川国豪种业股份有限公司
0
武定神农猪业发展有限公司
统一社会信用代码91532329MA6P866C7U法定代表人何月斌注册资本10000万人民币成立日期2019-12-03企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)登记状态存续工商注册号532
武定神农猪业发展有限公司
0