吉视传媒股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褚春彦 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2023-05-09至今 | 15.77万 | - | 2024-02-19 |
谭佰秋 | 董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2020-05-18至今 | 0.00 | - | 2020-05-19 |
张树雨 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2018-05-24至今 | 0.00 | - | 2020-05-19 |
李晖 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2020-05-18至今 | 0.00 | - | 2020-05-19 |
毛志宏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2020-05-18至今 | 7.000万 | - | 2020-05-19 |
吴国萍 | 独立董事 | 博士 | 女 | 62 | 2016-09-06至今 | 7.000万 | - | 2020-05-19 |
王文生 | 独立董事 | 博士 | 男 | 73 | 2016-09-06至今 | 7.000万 | - | 2020-05-19 |
董汝幸 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2020-05-18至今 | 7.000万 | - | 2020-05-19 |
王培舒 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 53 | 2021-12-06至今 | 32.40万 | - | 2021-12-07 |
崔峰 | 监事 | 硕士 | 男 | 40 | 2021-12-06至今 | 0.00 | - | 2021-12-07 |
郝军 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 61 | 2009-12-25至今 | 16.08万 | - | 2020-04-28 |
李亚东 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 60 | 2012-11-30至今 | 16.75万 | - | 2020-04-28 |
韩波 | 职工监事 | 大专 | 男 | 59 | 2020-04-27至今 | 14.55万 | - | 2020-04-28 |
程树文 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2022-04-29至今 | 19.11万 | - | 2022-04-30 |
孙毅 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2016-11-25至今 | 58.37万 | - | 2020-05-19 |
麻卫东 | 副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2016-02-03至今 | 59.37万 | - | 2020-05-19 |
李铁峰 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2016-11-25至今 | 58.37万 | - | 2020-05-19 |
徐阳 | 高级管理人员 | 硕士 | 男 | 47 | 2024-04-11至今 | - | - | 2024-04-12 |
评论
吉视传媒
知名传媒公司,集广播电视基本业务/数字电视增值业务/高清宽带交互业务和集团用户专网业务等服务为一体的技术企业,并积极开拓产业投资、金融投资和文化旅游投资等投资领域吉视传媒股份有限公司是省属国有大型文化
吉视传媒
0
吉视传媒创业投资有限公司
统一社会信用代码91110105055574888K法定代表人孙毅注册资本20000万人民币成立日期2012-10-25企业类型有限责任公司(法人独资)人员规模20-99人登记状态存续工商注册号110
吉视传媒创业投资有限公司
0
广东警视传媒股份有限公司
文化活动策划;礼仪策划;企业形象策划、推广;演出策划(不含演出经纪等许可经营项目);展示、展览策划;市场推广宣传、大型礼仪庆典活动策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;广告展览器材的生产、销售、
广东警视传媒股份有限公司
0
吉视传媒影院投资管理有限公司
统一社会信用代码91220101081808043F法定代表人胡延峰注册资本5000万人民币成立日期2013-11-19企业类型其他有限责任公司人员规模100-499人登记状态存续工商注册号22010
吉视传媒影院投资管理有限公司
0