上海泽鑫电力科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈骏 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | 1266万 | 2022-06-27 |
沈秀兵 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | 1054万 | 2022-06-27 |
伊波 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 49 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | 632.3万 | 2022-06-27 |
叶在福 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 52 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | 421.5万 | 2022-06-27 |
姜健琳 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | 231.8万 | 2022-06-27 |
梁守硕 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 47 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | 231.8万 | 2022-06-27 |
尹浙洪 | 监事 | 硕士 | 男 | 45 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | 229.5万 | 2022-06-24 |
蒋萍 | 职工监事 | 大专 | 女 | 45 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | - | 2022-06-09 |
涂青 | 财务总监 | 本科 | 女 | 46 | 2016-01-10至2025-06-23 | - | - | 2022-06-27 |
评论