山东新北洋信息技术股份有限公司主要成员
一共
20个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋森 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2024-05-17至2027-05-16 | 57.56万 | 278.1万 | 2024-05-18 |
吴力刚 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2022-05-13至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
汪东升 | 独立董事 | 博士 | 男 | 58 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
丛强滋 | 董事 | 硕士 | 男 | 59 | 2005-11-30至2027-05-16 | 62.63万 | 2462万 | 2024-05-18 |
荣波 | 董事,总经理,财务总监 | 硕士 | 男 | 43 | 2017-04-27至2027-05-16 | 53.68万 | 2万 | 2024-05-18 |
曲斌 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2018-05-03至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
宋文山 | 独立董事 | 本科 | 男 | 69 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
钱苏昕 | 独立董事 | - | 男 | 35 | 2021-05-07至2027-05-16 | 10.00万 | - | 2024-05-18 |
季振洲 | 独立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-05-07至2027-05-16 | 10.00万 | - | 2024-05-18 |
张永胜 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 56 | 2021-05-07至2027-05-16 | 52.49万 | 49.42万 | 2024-05-18 |
卞利伟 | 监事 | 本科 | 男 | 36 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
宁燕妮 | 监事 | 本科 | 女 | 46 | 2024-05-17至2027-05-16 | - | - | 2024-05-18 |
刘俊娣 | 监事 | 本科 | 女 | 47 | 2017-04-27至2027-05-16 | 0.00 | - | 2024-05-18 |
王春涛 | 监事 | 硕士 | 男 | 51 | 2024-05-17至2027-05-16 | 69.15万 | 22.8万 | 2024-05-18 |
丛培诚 | 职工监事 | 大专 | 男 | 58 | 2012-02-13至2027-05-16 | 42.77万 | 36.82万 | 2024-05-18 |
袁勇 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 60 | 2012-02-13至2027-05-16 | 43.73万 | 72.05万 | 2024-05-18 |
陈大相 | 副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2019-04-10至2027-05-16 | 53.68万 | 2万 | 2024-05-18 |
姜天信 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2009-07-22至2027-05-16 | 52.51万 | 149.9万 | 2024-05-18 |
秦飞 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2018-05-03至2027-05-16 | 53.43万 | 2万 | 2024-05-18 |
孙建宇 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2015-10-15至2027-05-16 | 53.78万 | 2万 | 2024-05-18 |
评论