深圳市友亿成智能照明股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石岩 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2015-08-05至2024-11-22 | - | 1115万 | 2021-11-24 |
李桂丽 | 董事 | 高中 | 男 | 49 | 2015-08-05至2024-11-22 | - | 125万 | 2021-11-24 |
石萍 | 董事 | 大专 | 女 | 52 | 2015-08-05至2024-11-22 | 0.00 | 88.5万 | 2021-11-24 |
张勇 | 董事 | 大专 | 男 | 48 | 2015-08-05至2024-11-22 | - | 90万 | 2021-11-24 |
李薇 | 董事 | 大专 | 女 | 45 | 2021-04-28至2024-11-22 | - | - | 2021-11-24 |
雷鹏 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 34 | 2017-03-07至2024-11-22 | - | - | 2021-11-24 |
刘冠 | 监事 | 中专 | 男 | 37 | 2018-10-26至2024-11-22 | - | - | 2021-11-24 |
荣玲 | 监事 | 大专 | 女 | 41 | 2021-11-23至2024-11-22 | - | - | 2021-11-24 |
李石清 | 董事会秘书,财务总监 | 大专 | 女 | 40 | 2018-11-27至2024-11-22 | - | 10万 | 2021-11-24 |
孟庆繁 | 副总经理 | 本科 | 女 | 41 | 2015-08-05至2024-11-22 | - | 10万 | 2021-11-24 |
评论