北京普祺医药科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李雨亮 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 44 | 2021-05-01至2025-04-24 | - | 2796万 | 2022-11-18 |
杜云龙 | 董事,总经理 | 博士 | 男 | 60 | 2022-04-25至2025-04-24 | - | - | 2022-11-18 |
毋兴 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 硕士 | 男 | 46 | 2021-04-01至2025-04-24 | - | - | 2023-08-15 |
崔远 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2022-08-02至2025-04-24 | - | - | 2022-11-18 |
王红梅 | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2022-08-02至2025-04-24 | - | - | 2022-11-18 |
韩永信 | 董事 | 博士 | 男 | 58 | 2020-05-01至2025-04-24 | - | 714.4万 | 2022-11-18 |
肖强富 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2021-04-01至2025-04-24 | - | - | 2022-11-18 |
雷飞 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 49 | 2022-09-15至2025-04-24 | - | - | 2022-11-18 |
祝力 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-04-25至2025-04-24 | - | - | 2022-11-18 |
张慧 | 监事 | 硕士 | 女 | 47 | 2021-05-01至2025-04-24 | - | - | 2022-11-18 |
叶东 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2024-02-18至2025-04-24 | - | - | 2024-02-20 |
评论