大连弘达电气股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王建中 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2017-05-16至2027-05-20 | - | 1350万 | 2024-05-23 |
边军 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 博士 | 男 | 54 | 2017-05-16至2027-05-20 | - | - | 2024-05-23 |
边淑芳 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 60 | 2017-05-16至2027-05-20 | - | 150万 | 2024-05-23 |
杨伟 | 董事 | 大专 | 男 | 75 | 2017-05-16至2027-05-20 | - | - | 2024-05-23 |
郭焕姣 | 董事 | 大专 | 女 | 81 | 2021-01-08至2027-05-20 | - | - | 2024-05-23 |
李晓霞 | 监事会主席 | 高中 | 女 | 63 | 2021-01-08至2027-05-20 | - | - | 2024-05-23 |
张伟伦 | 监事 | 本科 | 男 | 28 | 2021-01-08至2027-05-20 | - | - | 2024-05-23 |
吕立全 | 职工监事 | 大专 | 男 | 42 | 2017-05-16至2027-05-20 | - | - | 2024-04-29 |
评论