北自所(北京)科技发展股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王振林 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2020-11-01 至 2024-07-31 | 0.00 | - | 2024-01-11 |
匡永江 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 61 | 2021-08-01 至 今 | 87.34万 | - | 2024-01-11 |
王勇 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2021-02-05 至 2024-07-31 | 117.2万 | - | 2024-01-11 |
李金村 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2020-11-01 至 2024-07-31 | 0.00 | - | 2024-01-11 |
刘倩 | 董事 | 硕士 | 女 | 41 | 2019-05-01 至 2024-07-31 | 0.00 | - | 2024-01-11 |
张荣卫 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2021-02-05 至 2024-07-31 | 60.50万 | 1324万 | 2024-01-11 |
王转 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 60 | 2021-12-15 至 2024-07-31 | 6.000万 | - | 2024-01-11 |
张红 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 54 | 2021-12-15 至 2024-07-31 | 6.000万 | - | 2024-01-11 |
石丽君 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 40 | 2021-12-15 至 2024-07-31 | 6.000万 | - | 2024-01-11 |
白国林 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 59 | 2021-08-01 至 2024-07-31 | 0.00 | - | 2024-01-11 |
王彦 | 监事 | 硕士 | 女 | 41 | 2022-09-22 至 2024-07-31 | 0.00 | - | 2024-01-11 |
蔡苗 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 44 | 2021-01-21 至 2024-07-31 | 40.19万 | - | 2024-01-11 |
肖同现 | 财务负责人 | 硕士 | 男 | 53 | 2021-08-12 至 2024-07-31 | 72.70万 | - | 2024-01-11 |
徐慧 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 女 | 43 | 2021-08-12 至 2024-07-31 | 88.90万 | - | 2024-01-11 |
何鸿强 | 副总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2018-10-01 至 2024-07-31 | 99.15万 | - | 2024-01-11 |
陈传军 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 44 | 2018-10-01 至 2024-07-31 | 105.7万 | - | 2024-01-11 |
评论