郑州华晶金刚石股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘淼 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 54 | 2022-02-18至今 | 0.00 | - | 2022-02-21 |
欧阳明 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2022-11-29至今 | - | - | 2022-11-30 |
孙绪武 | 董事 | 硕士 | 男 | 37 | 2022-10-25至今 | - | - | 2022-10-26 |
张建华 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2020-05-25至今 | 52.01万 | - | 2020-05-26 |
李国选 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2011-06-16至今 | 41.70万 | - | 2017-07-05 |
王大平 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2019-05-10至今 | 0.00 | - | 2019-05-11 |
刘殿臣 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2020-05-25至今 | 12.00万 | - | 2020-05-26 |
王振华 | 独立董事 | 本科 | 男 | 69 | 2020-05-25至今 | 12.00万 | - | 2020-05-26 |
李建国 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-05-25至今 | 12.00万 | - | 2020-05-26 |
张召 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 38 | 2011-06-16至今 | 41.78万 | 301.4万 | 2017-07-05 |
李素芬 | 监事 | 本科 | 女 | 41 | 2017-07-04至今 | 17.52万 | - | 2017-07-05 |
刘广利 | 职工监事 | 本科 | 男 | 55 | 2008-06-26至今 | 16.60万 | - | 2017-06-17 |
周宝松 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 42 | 2022-11-10至今 | - | - | 2022-11-11 |
赵波 | 副总经理 | 大专 | 男 | 45 | 2017-07-04至今 | 35.83万 | - | 2017-07-05 |
评论