宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈宝林 | 董事长,董事,总经理,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 61 | 2019-01-21至2025-01-25 | - | 1261万 | 2022-01-26 |
脱虎堂 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2019-01-21至2025-01-25 | - | 425.3万 | 2022-01-26 |
孟东辉 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 54 | 2019-01-21至2025-01-25 | - | 302.1万 | 2022-01-26 |
杨汉波 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2019-01-21至2025-01-25 | - | 302.1万 | 2022-01-26 |
杨佩君 | 董事 | 本科 | 女 | 41 | 2019-01-21至2025-01-25 | - | - | 2022-01-26 |
张延婷 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 38 | 2021-05-31至2025-01-25 | - | - | 2022-01-26 |
王宏全 | 监事 | 高中 | 男 | 52 | 2019-01-21至2025-01-25 | - | 226.5万 | 2022-01-26 |
张彦海 | 职工代表监事 | 本科 | 男 | 34 | 2019-01-21至2025-01-25 | - | - | 2022-01-10 |
马龙 | 副总经理 | 大专 | 男 | 35 | 2023-04-28至2025-01-25 | - | - | 2023-04-28 |
陈凯 | 副总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2019-01-21至2025-01-25 | - | - | 2022-01-26 |
评论
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
深圳市建筑科学研究院股份有限公司(曾用名:深圳市建筑科学研究院有限公司),成立于2007年,深圳市资本运营集团成员,位于广东省深圳市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本14666.67
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
0
贵州省交通科学研究院股份有限公司
贵州省交通科学研究院股份有限公司(曾用名:贵州省交通科学研究院有限责任公司),成立于2003年,西藏渝路成员,位于贵州省贵阳市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本14790万人民币,超
贵州省交通科学研究院股份有限公司
0
中国电器科学研究院股份有限公司
电气设备批发;电工机械专用设备制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;机电设备安装服务;技术进出口;电子工业专用设备制造;电子工程设计服务;电工器材的批发;通用机
中国电器科学研究院股份有限公司
0
北京同衡能源环境科学研究院有限公司
工程和技术研究与试验发展;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);环境监测;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备
北京同衡能源环境科学研究院有限公司
0