上海阿为特精密机械股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪彬慧 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2017-11-01至2026-11-09 | 55.28万 | - | 2023-11-22 |
谢振华 | 董事,董事会秘书,副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 46 | 2017-11-01至2026-11-09 | 53.50万 | - | 2023-11-22 |
汪生贵 | 董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2017-11-01至2026-11-09 | 42.78万 | - | 2023-11-13 |
何明轩 | 董事 | 硕士 | 女 | 43 | 2020-11-14至2026-11-09 | 0.00 | - | 2023-11-13 |
丁宇斌 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-11-10至2026-11-09 | 0.00 | - | 2023-11-13 |
余东文 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2023-11-10至2026-11-09 | 0.00 | - | 2023-11-13 |
章晓瑛 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 42 | 2020-11-14至2026-11-09 | 15.25万 | - | 2023-11-13 |
郑六七 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 49 | 2020-11-14至2026-11-09 | 45.48万 | - | 2023-11-22 |
严思晗 | 监事 | 硕士 | 男 | 40 | 2020-11-14至2026-11-09 | 0.00 | - | 2023-11-13 |
赵静 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 38 | 2020-11-14至2026-11-09 | 23.82万 | - | 2023-10-25 |
评论
上海阿为特精密机械股份有限公司
上海阿为特精密机械股份有限公司(曾用名:焱智精密机械(上海)有限公司),成立于2010年,位于上海市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本7270万人民币,实缴资本5490万人民币
上海阿为特精密机械股份有限公司
0
上海宁远精密机械股份有限公司
一般项目:金属加工机械制造;机床功能部件及附件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;金属工具制造;通用零部件制造;电子专用设备制造;电工机械专用设备制造;化工产品销售(不含许可
上海宁远精密机械股份有限公司
0
上海日晗精密机械股份有限公司
生产加工精密机械、五金制品、汽摩配件、模具及配件,模具设计,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海日晗精密机械股份有限公司
0
杭州为公精密机械有限公司
一般项目:金属切削机床制造;工业机器人制造;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工业设计服务;机械设备销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及
杭州为公精密机械有限公司
0
上海艾为电子技术股份有限公司
上海艾为电子技术股份有限公司(曾用名:上海艾为电子技术有限公司),成立于2008年,艾为电子成员,位于上海市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本23200.8945万人民币,超过了99
上海艾为电子技术股份有限公司
0
恒为科技(上海)股份有限公司
恒为科技(上海)股份有限公司(曾用名:上海恒为信息科技有限公司),成立于2003年,恒为科技成员,位于上海市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本32020.9243万人民币,超过
恒为科技(上海)股份有限公司
0