中珠医疗控股股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶继革 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 66 | 2019-04-17至今 | 143.0万 | 329.9万 | 2019-04-18 |
王扩源 | 高级副总裁 | 本科 | 男 | 36 | 2023-10-16至今 | - | - | - |
黄光辉 | 常务副总裁 | 本科 | 男 | 53 | 2022-12-23至今 | 7.400万 | - | 2022-12-24 |
曾钰成 | 董事,副总裁 | 本科 | 男 | 33 | 2023-01-09至今 | - | - | 2023-11-08 |
司培超 | 副总裁 | 本科 | 男 | 51 | 2022-12-23至今 | 100.0万 | - | 2022-12-24 |
乔宝龙 | 董事,副总裁 | 高中 | 男 | 55 | 2019-04-08至今 | 47.00万 | 4万 | 2019-04-18 |
盛剑明 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2023-09-22至今 | - | - | 2023-09-23 |
张宝柱 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2023-11-02至今 | - | - | 2023-11-03 |
武有 | 董事 | 本科 | 男 | 28 | 2023-01-09至今 | - | - | 2023-01-10 |
陈朗 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-01-09至今 | - | - | 2023-01-10 |
曾艺斌 | 独立董事 | 本科 | 男 | 57 | 2019-04-08至今 | 6.900万 | - | 2019-04-09 |
张卫滨 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 45 | 2020-09-28至今 | 66.80万 | - | 2020-12-29 |
史忠阳 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 55 | 2023-10-16至今 | - | - | 2023-10-17 |
李剑 | 监事 | 本科 | 男 | 46 | 2016-03-24至今 | - | - | 2019-04-09 |
徐勤 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 39 | 2020-09-07至今 | 66.00万 | - | 2020-09-08 |
谭亮 | 财务总监 | 本科 | 男 | 40 | 2019-11-20至今 | 66.80万 | - | 2019-11-21 |
评论
中珠医疗控股股份有限公司
中珠医疗控股股份有限公司(曾用名:中珠控股股份有限公司),成立于1994年,粤港澳融熙成员,位于湖北省省直辖县级行政区划,是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本199286.96
中珠医疗控股股份有限公司
0
中钰医疗控股(北京)股份有限公司
中钰医疗控股(北京)股份有限公司(曾用名:中钰投资控股(北京)股份有限公司),成立于2004年,湖南钰盛成员,位于北京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本20776万人民币,超过了98%
中钰医疗控股(北京)股份有限公司
0
中密控股股份有限公司
中密控股股份有限公司(曾用名:四川日机密封件股份有限公司),成立于1993年,位于四川省成都市,是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本20817.1277万人民币,实缴资本1600万人民币
中密控股股份有限公司
0
中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司(曾用名:中弘地产股份有限公司),成立于1995年,R中弘1成员,位于安徽省宿州市,是一家以从事房地产业为主的企业。企业注册资本839060.1199万人民币,超过了100%的安徽
中弘控股股份有限公司
0
云南声蓝医疗控股股份有限公司
云南声蓝医疗控股股份有限公司(曾用名:云南声蓝医疗有限公司),成立于2008年,位于云南省昆明市,是一家以从事金融业为主的企业。企业注册资本1500万人民币,实缴资本500万人民币。
云南声蓝医疗控股股份有限公司
0
中青旅控股股份有限公司
中青旅控股股份有限公司(曾用名:中青旅股份有限公司),成立于1997年,中国光大集团成员,位于北京市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本72384万人民币,超过了99%的北京市同行,实缴资
中青旅控股股份有限公司
0