深圳华大基因股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪建 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 70 | 2015-06-22至2024-06-15 | 0.00 | 252.5万 | 2021-06-16 |
尹烨 | 副董事长,董事 | 博士 | 男 | 45 | 2021-06-16至2024-06-15 | 0.00 | 106.4万 | 2021-06-16 |
赵立见 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2021-06-16至2024-06-15 | 136.1万 | 8.63万 | 2021-06-16 |
杜兰 | 独立董事 | 博士 | 女 | 48 | 2021-06-16至2024-06-15 | 25.20万 | - | 2021-08-13 |
曹亚 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 73 | 2021-06-16至2024-06-15 | 25.20万 | - | 2021-06-16 |
李宁 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 43 | 2023-09-27至2024-06-15 | 107.2万 | 12.26万 | 2023-09-27 |
于李胜 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2023-07-20至2024-06-15 | 10.88万 | - | 2023-07-20 |
杜玉涛 | 董事,副总经理,首席运营官 | 博士 | 女 | 47 | 2018-11-14至2024-06-15 | 114.5万 | 9.33万 | 2023-06-30 |
王洪涛 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2016-03-29至2024-06-15 | 0.00 | - | 2021-06-16 |
刘斯奇 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 71 | 2021-06-16至2024-06-15 | 18.00万 | - | 2021-06-16 |
张金锋 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2022-10-11至2024-06-15 | 57.23万 | - | 2022-10-11 |
胡宇洁 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 40 | 2015-06-22至2024-06-15 | 60.02万 | 3500 | 2021-05-29 |
王玉珏 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 46 | 2021-06-16至2024-06-15 | 91.75万 | - | 2021-06-16 |
霍守江 | 人力资源总监 | 本科 | 男 | 43 | 2021-06-16至2024-06-15 | 91.63万 | - | 2021-06-16 |
徐茜 | 董事会秘书,副总经理,法务总监 | 硕士 | 女 | 40 | 2015-06-22至2024-06-15 | 91.84万 | 8000 | 2023-03-31 |
朱师达 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 37 | 2021-06-16至2024-06-15 | 110.5万 | - | 2021-06-16 |
刘娜 | 副总经理 | 博士 | 女 | 45 | 2015-06-22至2024-06-15 | 85.56万 | 5.38万 | 2021-06-16 |
评论
深圳华大基因股份有限公司
深圳华大基因股份有限公司(曾用名:深圳华大基因医学有限公司),成立于2010年,深圳华大基因科技成员,位于广东省深圳市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本41391.4325万人民币,
深圳华大基因股份有限公司
0
深圳华大基因科技有限公司
企业文化使命——基因科技造福人类愿景——健康美丽,做生命时代的引领者核心价值观——解读生命奥妙,谱写产业华章,体验精彩人生旗下机构深圳华大生命科学研究院华大教育中心深圳国家基因库运营专项GigaSci
深圳华大基因科技有限公司
0
深圳华大基因科技有限公司
企业文化
使命 —— 基因科技造福人类
愿景 —— 健康美丽,做生命时代的引领者
核心价值观 —— 解读生命奥妙,谱写产业华章,体验精彩人生
旗下机构
深圳华大生命科学研究院
华大教育中心
深圳国家基因库运营专项
GigaScience
华大基因
华大智造
深圳华大基因科技有限公司
0
深圳华大基因科技服务有限公司
一般经营项目是:生物技术研发、生物技术服务、技术转让与技术咨询(不含外商投资限制、禁止类目录);经营货物及技术进出口业务(不含进口分销、国家专营专控商品);试剂的购买与销售(科技服务类);计算机软件、
深圳华大基因科技服务有限公司
0
华大基因
发展历程1997年11月,湖南“张家界”会议,杨焕明、于军、汪建等人就中国人类基因组计划议题提出了一整套具有前瞻性的战略构想,孕育了中国基因组学的发展和未来。1999年9月9日,华大在北京成立。参与“
华大基因
0
深圳华大基因生物医学工程有限公司
统一社会信用代码91440300070388557K法定代表人刘娜注册资本1500万人民币成立日期2013-05-30企业类型有限责任公司(法人独资)登记状态存续工商注册号44030110737828
深圳华大基因生物医学工程有限公司
0
华大基因
发展历程
1997年
11月,湖南“张家界”会议,杨焕明、于军、汪建等人就中国人类基因组计划议题提出了一整套具有前瞻性的战略构想,孕育了中国基因组学的发展和未来。
1999年
9月9日,华大在北京成立。参与“人类基因组计划”,承担人类3号染色体部分遗传密码的测序任务,成为“人类基因组
华大基因
0