北京天创惠丰物联科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵若宇 | 董事长,董事,总经理,董事会秘书 | 本科 | 男 | 50 | 2015-10-16至2025-04-11 | - | 174万 | 2022-04-13 |
邹晓颖 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 60 | 2019-03-18至2025-04-11 | - | - | 2022-04-13 |
孙杭嘉 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 66 | 2019-03-18至2025-04-11 | - | - | 2022-04-13 |
梁洪伟 | 董事 | 高中 | 男 | 54 | 2015-10-16至2025-04-11 | - | 90万 | 2022-04-13 |
田锁庄 | 董事 | 本科 | 男 | 71 | 2020-02-12至2025-04-11 | - | - | 2022-04-13 |
闫留增 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 70 | 2019-03-18至2025-04-11 | - | - | 2022-04-13 |
王朝辉 | 监事 | - | 男 | 49 | 2023-12-26至2025-04-11 | - | - | 2023-12-26 |
于海滨 | 职工监事 | - | 男 | 31 | 2023-04-04至2025-04-11 | - | - | 2023-04-04 |
陈晨 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 39 | 2022-04-12至2025-04-11 | - | - | 2022-04-13 |
万奇 | 副总经理 | 本科 | 男 | 36 | 2023-04-04至2025-04-11 | - | - | 2023-04-04 |
评论
北京天创惠丰物联科技股份有限公司
北京天创惠丰物联科技股份有限公司(曾用名:北京天创惠丰物联科技有限公司),成立于2011年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本300万人民币,超过了60%的北京市同行
北京天创惠丰物联科技股份有限公司
0
天创物联
北京天创惠丰物联科技股份有限公司(简称天创物联)是国内先进的军事物联网综合业务管理平台提供商,公司自设立以来就致力于军事物联网产品及相关技术的研究开发。公司自主研发了多种服务于现代化军事勤务保障的软、
天创物联
0
浙江绩丰物联科技股份有限公司
浙江绩丰物联科技股份有限公司(曾用名:浙江绩丰设备租赁有限公司),成立于2010年,绩丰岩土成员,位于浙江省湖州市,是一家以从事租赁业为主的企业。企业注册资本5000万人民币,超过了98%的浙江省同行
浙江绩丰物联科技股份有限公司
0