舒朋士环境科技(常州)股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田明 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2018-06-21 至 2024-09-08 | - | 1021万 | 2021-09-13 |
田冬 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 大专 | 男 | 46 | 2018-06-21 至 2024-09-08 | - | 680.5万 | 2021-09-13 |
陈婷婷 | 董事 | 大专 | 女 | 39 | 2018-06-21 至 2024-09-08 | - | - | 2021-09-13 |
杨志伟 | 董事 | 大专 | 男 | 31 | 2023-12-02 至 2024-09-08 | - | - | 2023-12-04 |
何俭 | 董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2022-06-08 至 2024-09-08 | - | - | 2022-06-10 |
张芹 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 40 | 2018-06-21 至 2024-09-08 | - | - | 2021-09-13 |
徐秋 | 监事 | 大专 | 女 | 36 | 2018-06-21 至 2024-09-08 | - | - | 2021-09-13 |
高树峰 | 职工监事 | - | - | - | 2023-05-26 至 2024-09-08 | - | - | 2023-05-26 |
刘国峰 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 38 | 2024-03-04 至 2024-09-08 | - | - | 2024-03-05 |
评论