融信租赁股份有限公司股东信息
一共
5个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 实缴出资额 | 实缴出资日期 | 最终受益股份 | 首次持股日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王丁辉(发起人) | 19.861% | 10000.0万元人民币 | 2009-09-17 | - | - | - | 2007-03-05 |
王丁明(发起人) | 10.1291% | 5100.0万元人民币 | 2009-09-17 | - | - | - | 2007-03-05 |
王敏(发起人) | - | - | 2007-02-25 | - | - | - | - |
陈能建(发起人) | - | - | 2007-02-25 | - | - | - | - |
程志勇(发起人) | - | - | - | - | - | - | - |
评论